Auskünfte zu Teleflex Medical GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Teleflex Medical GmbH
- Teleflex Medical GmbH in Belp ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus dem Bereich «Handel (Konsumgüter)». Teleflex Medical GmbH ist aktiv.
- Das Management der am 06.09.2004 gegründeten Firma Teleflex Medical GmbH besteht aus 7 Personen.
- Der Handelsregistereintrag der Firma wurde zuletzt am 09.07.2024 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Die Firma Teleflex Medical GmbH ist unter der UID CHE-111.992.583 eingetragen.
Management (7)
Geschäftsleitung
neuste Zeichnungsberechtigte
Matthew James,
Alexander Kurt Krebs,
Daniel Kocher,
Hans-Peter Messner,
Katrin Lhotka
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
06.09.2004
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Belp
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-020.4.029.559-1
UID/MWST
CHE-111.992.583
Branche
Handel (Konsumgüter)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von und den Handel mit medizinischen Produkten sowie das Anbieten von Marketing- und Verkaufsdienstleistungen in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Handelsmarken erwerben, entwickeln, anmelden oder diese verwerten oder veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, einschliesslich Cash Pooling Vereinbarungen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | 23.12.2013 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Bern | 02.09.2009 | 22.12.2013 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Arrow Swiss GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Teleflex Medical GmbH
Publikationsnummer: HR02-1006079277, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Teleflex Medical GmbH, in Belp, CHE-111.992.583, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2023, Publ. 1005900968).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mulvihill, Sinead Patricia, irische Staatsangehörige, in Athlone (IE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
James, Matthew, britischer Staatsangehöriger, in Beaconsfield (GB), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005900968, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Teleflex Medical GmbH, in Belp, CHE-111.992.583, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2023, Publ. 1005824618).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willy Rüsch GmbH (HRB 264308), in Kernen im Remstal (DE), Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Teleflex Medical GmbH (HRB 264371), in Fellbach (DE), Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005824618, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Teleflex Medical GmbH, in Belp, CHE-111.992.583, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2021, Publ. 1005322819).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goldmann, Hans Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Kernen im Remstal (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Alexander Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Fellbach (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.